Charlotte Bock
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NILLES REJSER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.525' DKK NILLE BOCK DYBVAD ApS (2015) |
Største underskud: | -5.439' DKK NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 23.689' DKK NILLES BUSSER A/S (2015) |
Største gæld: | 39.393' DKK NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NILLE BOCK DYBVAD ApS (22 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1997 i NILLES REJSER A/S (tidligere NILLES BUSREJSER A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Charlotte Bock i 17 år 8 måneder, inden stoppet d. 5. maj 2015.
Nu opererer virksomheden indenfor rejsearrangører. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et underskud på 5.353' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
NILLE BOCK DYBVAD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2001
Tidslinje (5)
-
NILLES BUSSER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2019
Registreringsdato: 02.01.2019 -
NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2015
Registreringsdato: 05.05.2015 -
NILLE BOCK DYBVAD ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2001
Registreringsdato: 19.10.2001
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.10.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.08.1997 - 02.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.08.1997 - 05.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Charlotte Bock har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i NILLE BOCK DYBVAD ApS der præsenterede et overskud på 17.525' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i NILLE BOCK DYBVAD ApS der præsenterede et underskud på 973' DKK.
Charlotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 11 måneder fra 2001 til i dag hos NILLE BOCK DYBVAD ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 625' DKK (NILLES BUSSER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5.353' DKK (NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 10.752' DKK (NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 406' DKK (NILLE BOCK DYBVAD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Lars Henrik Rugholm Bock.