Lars Henrik Rugholm Bock
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NILLES BUSSER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 17.525' DKK NILLE BOCK DYBVAD ApS (2015) |
Største underskud: | -5.439' DKK NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 26.316' DKK CHALAMASIM ApS (2021) |
Største gæld: | 39.393' DKK NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af NILLES BUSSER A/S (29 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1990 ved NILLES BUSSER A/S (tidligere NILLES BUSREJSER A/S) i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør havde Lars Henrik Rugholm Bock i 29 år, før fratrædelsen den 2. januar 2019.
Nu opererer virksomheden indenfor turistkørsel og anden landpassagertransport. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 625' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHALAMASIM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NILLE BOCK DYBVAD ApS
Via CHALAMASIM ApS
Direktørposter (2)
-
CHALAMASIM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2005 -
NILLE BOCK DYBVAD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
NILLE BOCK DYBVAD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2001
Tidslinje (14)
-
NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES BUSSER A/S)
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2019
Registreringsdato: 02.01.2019 -
NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES BUSSER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2019
Registreringsdato: 02.01.2019 -
NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2017
Registreringsdato: 31.01.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
09.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.10.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.01.1990 - 02.01.2019
Reel ejer
18.12.2013 - 01.01.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.01.1996 - 31.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.06.2005 - 09.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Henrik Rugholm Bock er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHALAMASIM ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 23.653' DKK. Gennem sit holdingselskab CHALAMASIM ApS har Lars dermed også andele i NILLE BOCK DYBVAD ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Henrik Rugholm Bock, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor NILLE BOCK DYBVAD ApS landede et overskud på 17.525' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor CHALAMASIM ApS landede et underskud på 4.032' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.728' DKK (CHALAMASIM ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5.353' DKK (NILLES BUSREJSER A/S (Nu: NILLES REJSER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.653' DKK (CHALAMASIM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 406' DKK (NILLE BOCK DYBVAD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Niels Jørgen Rugholm Bock.