Jack Steen Ove Gustafsson
Erhvervsaktiv siden: | 3. feb. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SERVICEFIRMAET INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.408' DKK 1KLIK.DK A/S (Nu: KKJ VIBORG ApS) (2019) |
Største underskud: | -116.024' DKK LB-IT A/S (2021) |
Største egenkapital: | 377.286' DKK LB-IT A/S (2019) |
Største gæld: | 61.868' DKK LB-IT A/S (2014) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos SOFT DESIGN A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SERVICEFIRMAET ApS (19 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1998 ved SERVICEFIRMAET INVEST ApS (tidligere MORAMICA ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jack Steen Ove Gustafsson i 5 år 11 måneder, før stoppet den 14. januar 2004.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. marts 2010.
Bestyrelsesposter (1)
-
SERVICEFIRMAET ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2005
Tidslinje (13)
-
SOFT DESIGN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.02.2020
Registreringsdato: 11.02.2020 -
LB-IT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2015
Registreringsdato: 29.04.2015 -
GLOBEL EJENDOMSSERVICE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2010
Registreringsdato: 25.10.2010
Blå bog (fortsat)
Jack har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2008 - 11.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2009 - 29.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2009 - 25.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2003 - 31.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Jack Steen Ove Gustafsson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved SOFT DESIGN A/S der præsenterede et overskud på 4.235' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved LB-IT A/S der præsenterede et underskud på 68.367' DKK.
Jack har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 2 måneder fra 2005 til i dag hos SERVICEFIRMAET ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.798' DKK (1KLIK.DK A/S (Nu: KKJ VIBORG ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.102' DKK (LB-IT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 163.025' DKK (LB-IT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.036' DKK (GLOBEL EJENDOMSSERVICE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jack' netværk er Dennis Michael Jensin.