Dennis Michael Jensin
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SERVICEFIRMAET V/DENNIS JENSIN (Ejer) |
Største overskud: | 2.092' DKK SERVICEFIRMAET ApS (2017) |
Største underskud: | -1.152' DKK CHÂTEAU D'AZANS A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 11.607' DKK HUS, HAVE OG RENGØRING HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.056' DKK RO 144 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos SERVICEFIRMAET ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SERVICEFIRMAET ApS (19 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1990 ved SERVICEFIRMAET V/DENNIS JENSIN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Dennis Michael Jensin der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Dennis i 15 år 9 måneder, før stoppet den 31. oktober 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. oktober 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HUS, HAVE OG RENGØRING HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SERVICEFIRMAET ApS
Via HUS, HAVE OG RENGØRING HOLDING ApS -
KONGELYS EJENDOMME ApS
Via SERVICEFIRMAET ApS -
RO 144 ApS
Via HUS, HAVE OG RENGØRING HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
RO 144 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2022 -
HUS, HAVE OG RENGØRING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2011
Bestyrelsesposter (2)
-
RO 144 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2022 -
SERVICEFIRMAET ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
RO 144 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
RO 144 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
RO 144 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022
Blå bog (fortsat)
Dennis har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.11.2022 - 01.11.2022
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
13.09.2011 - 17.06.2019
Direktør
13.09.2011 - Stadig aktiv
Ejer
18.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
02.12.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2017 - 17.06.2019
Reel ejer
18.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
27.06.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.06.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2017 - 17.06.2019
Reel ejer
18.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.11.2006 - 27.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Dennis Michael Jensin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HUS, HAVE OG RENGØRING HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.607' DKK. Igennem holdingselskabet HUS, HAVE OG RENGØRING HOLDING ApS har Dennis derfor også ejerandele i SERVICEFIRMAET ApS (100%) og RO 144 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Dennis Michael Jensin, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor SERVICEFIRMAET ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.092' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor RO 144 ApS kunne offentliggøre et underskud på 402' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.811' DKK (SERVICEFIRMAET ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.040' DKK (CHÂTEAU D'AZANS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.607' DKK (HUS, HAVE OG RENGØRING HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -234' DKK (RO 144 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Janne Jensin Sommer Gudikesen.