Brian Levring
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendomsselskabet Rødovrevej 247 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.793' DKK BOELT EJENDOMME A/S (Nu: Ejendomsselskabet Rødovrevej 247 A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -4.211' DKK BOELT HOLDING A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 31.792' DKK BOELT HOLDING A/S (2016-17) |
Største gæld: | 18.827' DKK BOELT EJENDOMME A/S (Nu: Ejendomsselskabet Rødovrevej 247 A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BOELT HOLDING A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BOELT HOLDING A/S (14 år 7 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2010 hos Ejendomsselskabet Rødovrevej 247 A/S (tidligere BOELT EJENDOMME A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Brian Levring i 7 år 7 måneder, før stoppet d. 4. oktober 2017.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 6.793' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. december 2021.
Bestyrelsesposter (1)
-
BOELT HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.2010
Tidslinje (5)
-
BOELT EJENDOMME A/S (Nu: Ejendomsselskabet Rødovrevej 247 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2017
Registreringsdato: 04.10.2017 -
HOLDINGANPARTSSELSKABET AF 21. JANUAR 2011
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2011
Registreringsdato: 07.03.2011 -
HOLDINGANPARTSSELSKABET AF 21. JANUAR 2011
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2011
Registreringsdato: 21.01.2011
Blå bog (fortsat)
Brian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.02.2010 - 04.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2011 - 07.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Brian Levring har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos BOELT EJENDOMME A/S (Nu: Ejendomsselskabet Rødovrevej 247 A/S) der præsenterede et overskud på 6.793' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos BOELT HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 4.211' DKK.
Brian har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 7 måneder fra 2010 til i dag hos BOELT HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Dorte Boelt Schramm.