Dorte Boelt Schramm
Karrieren startede hos: | BOELT HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 34.446' DKK PAPIRGROS A/S (Nu: ANTALIS A/S) (2023) |
Største underskud: | -28.072' DKK PAPIRGROS A/S (Nu: ANTALIS A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 131.652' DKK PAPIRGROS A/S (Nu: ANTALIS A/S) (2023) |
Største gæld: | 214.489' DKK PAPIRGROS A/S (Nu: ANTALIS A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 203 årsværk hos PAPIRGROS A/S (Nu: ANTALIS A/S) (2016) |
Det begyndte for alvor for nu flere år siden ved BOELT HOLDING A/S (tidligere O. SCHRAMM PAPIR ENGROS A/S) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Dorte Boelt Schramm nu besiddet i 51 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 1.208' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DORTE BOELT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BOELT HOLDING A/S
Via DORTE BOELT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BOELT HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2010 -
DORTE BOELT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
SIRIUS PAPER ApS (Nu: Schramm & Co. ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
BOELT EJENDOMME A/S (Nu: Ejendomsselskabet Rødovrevej 247 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 04.10.2017
Registreringsdato: 04.10.2017 -
BOELT EJENDOMME A/S (Nu: Ejendomsselskabet Rødovrevej 247 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2017
Registreringsdato: 04.10.2017
Blå bog (fortsat)
Dorte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.02.2016 - 07.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.02.1973 - Stadig aktiv
Direktør
11.02.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.03.2011 - 03.01.2024
Reel ejer
04.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 81,82% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2006 - 04.10.2017
Direktør
11.02.2010 - 04.10.2017
Reel ejer
07.03.2011 - 01.10.2017
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.01.2011 - 07.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
21.02.2011 - 06.03.2011
Ejer og Direktør
07.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor BOELT EJENDOMME A/S (Nu: Ejendomsselskabet Rødovrevej 247 A/S) fremviste et overskud på 6.793' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor BOELT HOLDING A/S fremviste et underskud på 4.211' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 34.446' DKK (PAPIRGROS A/S (Nu: ANTALIS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.208' DKK (BOELT HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 131.652' DKK (PAPIRGROS A/S (Nu: ANTALIS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.421' DKK (SIRIUS PAPER ApS (Nu: Schramm & Co. ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dorte' netværk er Brian Levring.