Claus Linde
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LaundryHouse ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 12.526' DKK INDOORSKI EJENDOMME ApS (Nu: Ejendommen Egegårdsvej 76 ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -1.726' DKK INDOORSKI DK ApS (Nu: Indoor Golf Partner ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 19.104' DKK KANNICH ApS (Nu: KANICH HOLDING ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 27.417' DKK INDOORSKI DK ApS (Nu: Indoor Golf Partner ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos INDOORSKI DK ApS (Nu: Indoor Golf Partner ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af KANICH HOLDING ApS (27 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1997 ved LaundryHouse ApS (tidligere A.P. BOTVED VASK & RENS ApS) i rollen som Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle bestred Claus Linde i 26 år, før stoppet den 29. juni 2023.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.079' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KANICH HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LaundryHouse ApS
Via KANICH HOLDING ApS -
KANICH INVEST ApS
Via KANICH HOLDING ApS -
Indoor Golf Partner ApS
Via KANICH HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KANICH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.1997 -
KANICH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
LaundryHouse ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.12.2023
Registreringsdato: 28.12.2023 -
dvt.dk aps
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
LaundryHouse ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.06.2023
Registreringsdato: 22.06.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
30.06.1997 - Stadig aktiv
Ejer
21.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
01.07.2023 - 27.06.2024
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
01.05.2018 - 06.02.2024
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
11.12.2013 - 02.02.2024
Ejerandel: 22,5%
Claus Linde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KANICH HOLDING ApS (ejer lige nu 45%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 16.465' DKK. Gennem holdingselskabet KANICH HOLDING ApS har Claus derfor også andele i LaundryHouse ApS (66.66-89.99%), KANICH INVEST ApS (100%) og Indoor Golf Partner ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Claus Linde, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor KANNICH ApS (Nu: KANICH HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 3.265' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor KANNICH ApS (Nu: KANICH HOLDING ApS) kunne fremvise et underskud på 1.158' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Chris Linde.