Chris Linde
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 2011 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KANICH HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.265' DKK KANICH HOLDING ApS (2018-19) |
Største underskud: | -1.158' DKK KANICH HOLDING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 19.104' DKK KANICH HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.396' DKK KANICH HOLDING ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KANICH HOLDING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KANICH HOLDING ApS (12 år 9 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2011 hos KANICH HOLDING ApS som Ejer. Chris Linde købte en andel af virksomheden den 21. december 2011 og fik en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Chris af: Claus Linde, Nick Christiansen Linde og Katrine Linde Clausen. Titlen som Ejer har Chris nu besiddet i 12 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne fremvise et underskud på 1.158' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KANICH HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Linde Media
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LaundryHouse ApS
Via KANICH HOLDING ApS -
KANICH INVEST ApS
Via KANICH HOLDING ApS -
Indoor Golf Partner ApS
Via KANICH HOLDING ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
C.Linde Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.03.2022
Registreringsdato: 07.03.2022 -
C.Linde Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022 -
Calidî Holding ApS (Nu: Datoselskabet III af den 30. december 2021 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021
Blå bog (fortsat)
Chris har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
21.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Direktør
04.09.2016 - 27.01.2022
Ejer
08.09.2016 - 07.03.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
17.12.2019 - 25.11.2021
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
17.12.2019 - 25.11.2021
Ejerandel: 10%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor KANICH HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.265' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor KANICH HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.158' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Chris' netværk er Claus Linde.