Morten Nyborg
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AC-TEC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.725' DKK AC-TEC A/S (2021-22) |
Største underskud: | -58' DKK BATTERIER.DK A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 30.231' DKK AC-TEC A/S (2022-23) |
Største gæld: | 18.947' DKK AC-TEC A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos AC-TEC A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AC-TEC A/S (21 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1996 ved AC-TEC A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Nyborg i 21 år 10 måneder, før stoppet den 13. september 2018.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med elektronisk udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.479' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN NYBORG HOLDING RANDERS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AC-TEC A/S
Via MORTEN NYBORG HOLDING RANDERS ApS -
BATTERIER.DK A/S
Via MORTEN NYBORG HOLDING RANDERS ApS
Direktørposter (1)
-
MORTEN NYBORG HOLDING RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
AC-TEC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.09.2018
Tidslinje (10)
-
HANNE OG KURT NYBORG HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.01.2020
Registreringsdato: 16.01.2020 -
HANNE OG KURT NYBORG HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.01.2020
Registreringsdato: 16.01.2020 -
AC-TEC A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2018
Registreringsdato: 14.09.2018
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
16.01.2020 - 13.12.2021
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2007 - 15.01.2020
Reel ejer
16.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.10.1996 - 13.09.2018
Reel ejer
21.12.2007 - 15.01.2020
Bestyrelsesmedlem
14.09.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2003 - 21.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Nyborg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved AC-TEC A/S der præsenterede et overskud på 5.725' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved BATTERIER.DK A/S der præsenterede et underskud på 58' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 10 måneder fra 1996 til 2018 hos AC-TEC A/S.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Christian Nyborg.