Christian Nyborg
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AC-TEC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.725' DKK AC-TEC A/S (2021-22) |
Største underskud: | -58' DKK BATTERIER.DK A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 30.231' DKK AC-TEC A/S (2022-23) |
Største gæld: | 18.947' DKK AC-TEC A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos AC-TEC A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AC-TEC A/S (27 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1996 ved AC-TEC A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Christian Nyborg nu bestreddet i 27 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med elektronisk udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.479' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIAN NYBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AC-TEC A/S
Via CHRISTIAN NYBORG HOLDING ApS -
BATTERIER.DK A/S
Via CHRISTIAN NYBORG HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
BATTERIER.DK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2009 -
AC-TEC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2009 -
Freya T. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2020 -
CHRISTIAN NYBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2007 -
Ida Holm Nyborg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2020 -
Carl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2020
Tidslinje (19)
-
Carl Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2020
Registreringsdato: 05.12.2020 -
Ida Holm Nyborg Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2020
Registreringsdato: 05.12.2020 -
Freya T. Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2020
Registreringsdato: 05.12.2020
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Ejer og Direktør
21.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
16.01.2020 - 13.12.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
14.10.2020 - 05.12.2020
Direktør
14.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor AC-TEC A/S kunne fremvise et overskud på 5.725' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor BATTERIER.DK A/S kunne fremvise et underskud på 58' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Hanne Nyborg.