Ole Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 1996 (27 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | O. T. NETWORKS ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.441' DKK O. T. NETWORKS ApS (2021) |
Største underskud: | -12.647' DKK VEST CONSULT A/S (Nu: WORKPOINT A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 8.568' DKK O. T. NETWORKS ApS (2021) |
Største gæld: | 25.970' DKK VEST CONSULT A/S (Nu: WORKPOINT A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos VEST CONSULT A/S (Nu: WORKPOINT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af O. T. NETWORKS ApS (27 år 10 måneder) |
Det startede i 1996 hos O. T. NETWORKS ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Ole Thomsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Ole nu bestreddet i 27 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Her mere end 27 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.233' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
O. T. NETWORKS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
INDES A/S
Via O. T. NETWORKS ApS
Direktørposter (1)
-
O. T. NETWORKS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.1996
Bestyrelsesposter (1)
-
INDES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
VEST CONSULT A/S (Nu: WORKPOINT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.12.2021
Registreringsdato: 23.12.2021 -
INDES A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2014
Registreringsdato: 25.02.2014 -
VEST CONSULT A/S (Nu: WORKPOINT A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2005
Registreringsdato: 25.11.2005
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.11.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.11.2008 - 28.11.2023
Bestyrelsesmedlem
25.02.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Bestyrelsesmedlem
25.11.2005 - 23.12.2021
Reel ejer
01.06.2012 - 23.12.2021
Ejerandel: 6% -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2000 - 15.08.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Thomsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos VEST CONSULT A/S (Nu: WORKPOINT A/S) der præsenterede et overskud på 2.472' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos VEST CONSULT A/S (Nu: WORKPOINT A/S) der præsenterede et underskud på 942' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år fra 2005 til 2021 hos WORKPOINT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.923' DKK (INDES A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.647' DKK (VEST CONSULT A/S (Nu: WORKPOINT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.783' DKK (O. T. NETWORKS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 835' DKK (VEST CONSULT A/S (Nu: WORKPOINT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Tue Wolff Madsen.