Tue Wolff Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 1993 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANWO DAUGÅRD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.088' DKK TUWO DAUGÅRD A/S (2013-14) |
Største underskud: | -4.367' DKK WOLFF JUNIOR INVEST A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 26.102' DKK WOLFF JUNIOR INVEST A/S (2020-21) |
Største gæld: | 22.841' DKK WOLFF JUNIOR INVEST A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos INDES A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TUWO DAUGÅRD A/S (26 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1993 i ANWO DAUGÅRD A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Tue Wolff Madsen i 5 år 1 måned, før fratrædelsen d. 18. februar 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. juni 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
W.M. HOLDING 2005 ApS
Ejerandel: 100% -
WOLFF JUNIOR INVEST A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
INDES A/S
Via W.M. HOLDING 2005 ApS
Direktørposter (3)
-
W.M. HOLDING 2005 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2008 -
WOLFF JUNIOR INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2008 -
INDES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
WOLFF JUNIOR INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2008 -
INDES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
TUWO DAUGÅRD A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021 -
TUWO DAUGÅRD A/S
Fratrådt som direktørDato: 14.08.2020
Registreringsdato: 14.08.2020 -
TUWO DAUGÅRD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2020
Registreringsdato: 14.08.2020
Blå bog (fortsat)
Tue har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.11.2008 - 29.11.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.1993 - 14.08.2020
Direktør
29.01.2008 - 14.08.2020
Reel ejer
30.06.2017 - 26.01.2021
Bestyrelsesmedlem
14.08.2020 - 26.01.2021
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2005 - 12.09.2019
Direktør
29.01.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2008 - 03.04.2017
Ejer
04.04.2017 - 22.10.2018
Reel ejer
04.04.2017 - Stadig aktiv
Ejer
23.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2000 - 23.10.2018
Ejerandel: 100% -
Ejer
06.07.2005 - 29.06.2017
Reel ejer
06.07.2005 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.01.2008 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99%
Tue Wolff Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn W.M. HOLDING 2005 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.766' DKK. Gennem holdingselskabet W.M. HOLDING 2005 ApS har Tue derfor også andele i INDES A/S (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Tue Wolff Madsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor TUWO DAUGÅRD A/S kunne fremvise et overskud på 5.088' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor WOLFF JUNIOR INVEST A/S kunne fremvise et underskud på 4.367' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.923' DKK (INDES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 25.908' DKK (WOLFF JUNIOR INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.495' DKK (INDES A/S).
En af de forbindelser som går igen i Tue' netværk er Ole Thomsen.