Søren René Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1993 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S DANSKIB 19 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.219.000' DKK TRYGHEDSGRUPPEN SMBA (2019) |
Største underskud: | -1.823.000' DKK DADES A/S (2023) |
Største egenkapital: | 27.258.000' DKK TRYGHEDSGRUPPEN SMBA (2014) |
Største gæld: | 3.088.850' DKK Farum Bytorv ApS (Nu: DADES Center Øst ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 367 årsværk hos S.A.T.S DANMARK A/S (Nu: alles Lægehus A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET BUTIKSCENTER HERNING ApS (23 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1993 ved K/S DANSKIB 19 i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren René Kristiansen i 18 år 4 måneder, før stoppet den 25. april 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et underskud på 2.710' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET BUTIKSCENTER HERNING ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET RETAIL JYLLAND ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
SVFB ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S BUTIKSCENTER HERNING
Via KOMPLEMENTARSELSKABET BUTIKSCENTER HERNING ApS -
K/S RETAIL JYLLAND
Via KOMPLEMENTARSELSKABET RETAIL JYLLAND ApS
Direktørposter (27)
-
Kulturporten Farum ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES 9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
Waves ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
Color 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
RÅDHUSPLADSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES Box ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
Bækkeskovvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES 5 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES Center Vest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES Center/Box Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES Erhverv ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
Køge Kyst I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
Fisketorvet 2 Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
SVFB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2007 -
DADES 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES 7 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES Erhverv/Bolig Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES Center Øst ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES 8 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
Slotsengen Hillerød ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2021 -
SOEBORG EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
DADES 10 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021 -
Snedkerhaven Hvidovre ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (240)
-
DAVISTA KOMPLEMENTARSELSKAB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
DAVISTA K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
K/S VINDINVEST 30 (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
30.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - 01.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - 01.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.10.2011 - 31.08.2022
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor TRYGHEDSGRUPPEN SMBA kunne fremvise et overskud på 4.054.000' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DADES A/S kunne fremvise et underskud på 1.823.000' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 550.040' DKK (FERROSAN MEDICAL DEVICES A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.823.000' DKK (DADES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.976.239' DKK (Lyngby Hovedgade 4 ApS (Nu: DADES Erhverv/Bolig Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -51.613' DKK (Aarhus Syd Erhverv ApS (Nu: Kulturporten Farum ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jørn Nielsen.