TRYGHEDSGRUPPEN SMBA
CVR: 10430410 SMA Stiftet 12.08.1964 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
TRYGHEDSGRUPPEN SMBASe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer10430410
-
Kontakt
-
BinavneTRYGFONDEN SMBA
TRYG I DANMARK SMBA
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabet kan endvidere tegnes af et medlem af bestyrelsen i forbindelse med en direktør eller af 2 direktører i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er 1) at eje aktier, direkte eller indirekte, i selskaber, som driver forsikringsvirksomhed i ind- og udland eller, direkte eller indirekte, ejer kapitalandele i andre selskaber, hvis virksomhed kan styrke forsikringsvirksomheden, 2) at eje aktier i selskaber, som driver anden tryghedsskabende virksomhed end den i punkt 1 nævnte, 3) at foretage investering som led i almindelig formuepleje, og 4) at yde støtte til (a) virksomhed til gavn for danske skadeforsikrings-, livsforsikrings- og pensionsforsikringstagere, herunder - men ikke begrænset til - virksomhed med skadeforebyggelse, sygdomsforebyggelse, sikkerhed og tryghedsskabelse som formål, og (b) samfundsgavnlig virksomhed og virksomhed, der skaber livskvalitet, herunder - men ikke begrænset til - uddannelse og undervisning samt kulturelle, videnskabelige, sociale og miljømæssige formål i Danmark.
-
Antal ansatte187 Medarbejdere (103 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederTrygFonden Kystlivredning+2 flere… Skjul
P-nr.: 1030025314
c/o adresse: 8260 Viby J, DK
TRYGHEDSGRUPPEN SMBA
P-nr.: 1003624472
c/o adresse: 2830 Virum, DK
TrygFonden Kystlivredning
P-nr.: 1028226841
c/o adresse: 2650 Hvidovre, DK
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-01-95 til 31-12-95Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2900 Hellerup, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (114)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 27.10.2023Dato: 27.10.2023Registreringsdato: 16.11.2023Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (114)
Bestyrelsesmedlem: Ida Sofie Jensen (Formand)Dato: 16.03.2023Registreringsdato: 16.03.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?