Klaus Vibe Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KVS INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.231' DKK VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS (2018-19) |
Største underskud: | -3' DKK VHS EJENDOMSINVEST ApS (2014) |
Største egenkapital: | 5.189' DKK VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.014' DKK VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KVS INVEST ApS (14 år 10 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2009 hos KVS INVEST ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Klaus Vibe Sørensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Klaus nu besiddet i 14 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen kombinerede serviceydelser. Her mere end 14 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et overskud på 250' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KVS INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VHS EJENDOMSINVEST ApS
Via KVS INVEST ApS -
Ejendomsselskabet Hostrupvej 46 ApS
Via KVS INVEST ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
VHS EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2014 -
KVS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2009 -
Ejendomsselskabet Hostrupvej 46 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Ejendomsselskabet Hostrupvej 46 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2015
Registreringsdato: 23.11.2015 -
VHS EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2014
Registreringsdato: 10.01.2014
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
10.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.12.2009 - 23.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS landede et overskud på 1.849' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor VHS EJENDOMSINVEST ApS landede et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 884' DKK (VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.189' DKK (VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.294' DKK (VHS EJENDOMSINVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Michael Aanum Nygaard.