Michael Aanum Nygaard
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | NYGAARD INVEST VARDE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.231' DKK VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS (2018-19) |
Største underskud: | -608' DKK NYGAARD INVEST VARDE ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 8.524' DKK NYGAARD INVEST VARDE ApS (2019-20) |
Største gæld: | 8.014' DKK VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af NYGAARD INVEST VARDE ApS (17 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2006 i NYGAARD INVEST VARDE ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Michael Aanum Nygaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Michael nu besiddet i 17 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen landskabspleje. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 30' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NYGAARD INVEST VARDE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VHS EJENDOMSINVEST ApS
Via NYGAARD INVEST VARDE ApS
Direktørposter (2)
-
NYGAARD INVEST VARDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2006 -
VHS EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.12.2019
Registreringsdato: 05.12.2019 -
VHS EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2014
Registreringsdato: 10.01.2014 -
VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2006
Registreringsdato: 10.11.2006
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.11.2017 - 19.05.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
10.11.2006 - 05.12.2019
Reel ejer
01.03.2015 - 05.12.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS landede et overskud på 2.231' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor NYGAARD INVEST VARDE ApS landede et underskud på 608' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 884' DKK (VARDE HAVE & SKOVMASKINER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 30' DKK (NYGAARD INVEST VARDE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.584' DKK (NYGAARD INVEST VARDE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.294' DKK (VHS EJENDOMSINVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Klaus Vibe Sørensen.