Henning Enggaard Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 1994 (30 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LAB-VENT CONTROLS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 67.379' DKK H.E.R. HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -978' DKK H.E.R. EJENDOMME ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 240.999' DKK H.E.R. HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 58.806' DKK H.E.R. EJENDOMME ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos KM 601 ApS (Nu: LAB-VENT CONTROLS A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LAB-VENT CONTROLS A/S (28 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1994 i LAB-VENT CONTROLS A/S (tidligere KM 601 ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Henning Enggaard Rasmussen i 25 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2020.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 6.139' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H.E.E.R. HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
H.E.R. HOLDING ApS
Via H.E.E.R. HOLDING ApS -
H.E.R. EJENDOMME ApS
Via H.E.R. HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
H.E.E.R. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2011 -
H.E.R. EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
H.E.E.R. HOLDING ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
H.E.E.R. HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.04.2023
Registreringsdato: 10.04.2023 -
KM 601 ApS (Nu: LAB-VENT CONTROLS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2022
Registreringsdato: 23.02.2022
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.03.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Ejer
07.09.2011 - 10.04.2023
Reel ejer og Direktør
07.09.2011 - Stadig aktiv
Ejer
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.02.1994 - 23.02.2022
Ejer
16.11.2011 - 15.08.2019
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2011 - 18.08.2016
Reel ejer
30.12.2011 - 15.08.2019
Bestyrelsesmedlem
19.08.2016 - 14.08.2019
Bestyrelsesmedlem
15.08.2019 - 26.01.2022
Ejerandel: 9% -
Reel ejer og Direktør
19.06.2018 - 18.03.2020
Ejerandel: 10%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor H.E.R. HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 67.379' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor H.E.R. EJENDOMME ApS kunne fremvise et underskud på 978' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 26.669' DKK (H.E.R. HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 240.999' DKK (H.E.R. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.830' DKK (KM 601 ApS (Nu: LAB-VENT CONTROLS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Elsebeth Svinth Rasmussen.