Elsebeth Svinth Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LAB-VENT ØST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.075' DKK LAB-VENT CONTROLS A/S (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 35.673' DKK H.E.E.R. HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 19.352' DKK LAB-VENT CONTROLS A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos LAB-VENT CONTROLS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LAB-VENT CONTROLS A/S (17 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2001 hos LAB-VENT ØST ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Elsebeth Svinth Rasmussen i 9 år 3 måneder, før stoppet d. 16. september 2010.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. september 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H.E.E.R. HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
H.E.R. HOLDING ApS
Via H.E.E.R. HOLDING ApS -
H.E.R. EJENDOMME ApS
Via H.E.R. HOLDING ApS
Tidslinje (7)
-
H.E.E.R. HOLDING ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
LAB-VENT CONTROLS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2019
Registreringsdato: 15.08.2019 -
KOLDT & RYØ EL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2019
Registreringsdato: 15.08.2019
Blå bog (fortsat)
Elsebeth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2015 - 15.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2001 - 15.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2001 - 16.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Elsebeth Svinth Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos LAB-VENT CONTROLS A/S der præsenterede et overskud på 19.075' DKK.
Elsebeth har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 10 måneder fra 2001 til 2019 hos LAB-VENT CONTROLS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.139' DKK (LAB-VENT CONTROLS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 35.673' DKK (H.E.E.R. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.830' DKK (LAB-VENT CONTROLS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Elsebeth' netværk er Henning Enggaard Rasmussen.