Kim Aamand
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | CNC TEAM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.936' DKK Kile Ejendomme ApS (2021) |
Største underskud: | -2.731' DKK CNC TEAM A/S (2023) |
Største egenkapital: | 8.548' DKK CNC TEAM A/S (2022) |
Største gæld: | 15.122' DKK CNC TEAM A/S (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos CNC TEAM A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CNC TEAM A/S (14 år 4 måneder) |
Det begyndte den dag i 2009 ved CNC TEAM A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kim Aamand i 14 år 4 måneder, før fratrædelsen den 23. januar 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor maskinforarbejdning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 2.731' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kile Ejendomme ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Kim Aamand Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CNC TEAM A/S
Via Kim Aamand Holding ApS -
LF Anlæg ApS
Via Kim Aamand Holding ApS
Direktørposter (4)
-
CNC TEAM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2024 -
Kile Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2021 -
Kim Aamand Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2023 -
LF Anlæg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
CNC TEAM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
LF Anlæg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
CNC TEAM A/S
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
CNC TEAM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.02.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Kim Aamand Holding ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.08.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2009 - 23.01.2024
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Kim Aamand Holding ApS -
Direktør og Reel ejer
01.03.2022 - 28.12.2022
Ejerandel: 50%
Kim Aamand er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kim Aamand Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem sit holdingselskab Kim Aamand Holding ApS har Kim dermed også andele i CNC TEAM A/S (25-33.33%) og LF Anlæg ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Kim Aamand, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Kile Ejendomme ApS landede et overskud på 3.936' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 98' DKK (Kile Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.731' DKK (CNC TEAM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.049' DKK (CNC TEAM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 47' DKK (MMG Service ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Jesper Fredlev.