Carsten Fredlev
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | CNC TEAM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.677' DKK CNC TEAM A/S (2021) |
Største underskud: | -2.731' DKK CNC TEAM A/S (2023) |
Største egenkapital: | 8.548' DKK CNC TEAM A/S (2022) |
Største gæld: | 15.122' DKK CNC TEAM A/S (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos CNC TEAM A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CNC TEAM A/S (15 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2009 ved CNC TEAM A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Carsten Fredlev nu besiddet i 15 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor maskinforarbejdning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 2.731' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FREDLEV HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Søboligen v/ Carsten Fredlev
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CNC TEAM A/S
Via FREDLEV HOLDING ApS -
FREDLEV AUTO ApS
Via FREDLEV HOLDING ApS -
LF Anlæg ApS
Via FREDLEV HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FREDLEV AUTO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2014 -
FREDLEV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Søboligen v/ Carsten Fredlev (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
CNC TEAM A/S (0%)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
FREDLEV HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2014
Registreringsdato: 24.06.2014
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
24.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.04.2019 - 01.01.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2009 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2013 - 01.05.2018
Ejerandel: 0%
Carsten Fredlev er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FREDLEV HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.794' DKK. Gennem sit holdingselskab FREDLEV HOLDING ApS har Carsten dermed også andele i CNC TEAM A/S (15-19.99%), FREDLEV AUTO ApS (100%) og LF Anlæg ApS (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Carsten Fredlev, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor CNC TEAM A/S landede et overskud på 1.062' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor FREDLEV AUTO ApS landede et underskud på 714' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 58' DKK (CARS2U ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.731' DKK (CNC TEAM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.049' DKK (CNC TEAM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 122' DKK (CARS2U ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Kim Aamand.