Hans Christian Gørup Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NELTEC DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.274' DKK NELTEC DENMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -1.951' DKK NELTEC DENMARK A/S (2019) |
Største egenkapital: | 7.119' DKK NELTEC DENMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 2.196' DKK NELTEC DENMARK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NELTEC DENMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NELTEC DENMARK A/S (15 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2009 i NELTEC DENMARK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Hans Christian Gørup Hansen nu besiddet i 15 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 802' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hans Christian Gørup Nielsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NELTEC DENMARK A/S
Via Hans Christian Gørup Nielsen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Hans Christian Gørup Nielsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Neltec Fælles Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
Hans Christian Gørup Nielsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
Neltec Fælles Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
11.11.2022 - 21.11.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2009 - Stadig aktiv
Ejer
29.11.2012 - 11.11.2022
Reel ejer
29.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,11%
Hans Christian Gørup Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hans Christian Gørup Nielsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.540' DKK. Gennem sit holdingselskab Hans Christian Gørup Nielsen Holding ApS har Hans dermed også andele i NELTEC DENMARK A/S (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Hans Christian Gørup Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NELTEC DENMARK A/S landede et overskud på 1.274' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NELTEC DENMARK A/S landede et underskud på 1.951' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 802' DKK (NELTEC DENMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.119' DKK (NELTEC DENMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.540' DKK (Hans Christian Gørup Nielsen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Asger Gørup Trolle.