Bjarne Christian Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 1985 (39 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HJARTBRO INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.274' DKK NELTEC DENMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -1.951' DKK NELTEC DENMARK A/S (2019) |
Største egenkapital: | 7.119' DKK NELTEC DENMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 2.196' DKK NELTEC DENMARK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NELTEC DENMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NELTEC DENMARK A/S (24 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1985 i HJARTBRO INVEST ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Bjarne Christian Nielsen i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. november 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. januar 1990.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bjarne Christian Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BJARNE CHRISTIAN NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NELTEC DENMARK A/S
Via BJARNE CHRISTIAN NIELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BJARNE CHRISTIAN NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2012 -
NELTEC DENMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
NELTEC DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
BJARNE CHRISTIAN NIELSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.11.2012
Registreringsdato: 23.11.2012 -
BJARNE CHRISTIAN NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.11.2012
Registreringsdato: 23.11.2012 -
ERNST NIELSEN INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2011
Registreringsdato: 16.02.2011
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.04.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,78% -
Reel ejer
22.09.2017 - 09.12.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2006 - 16.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NELTEC DENMARK A/S kunne fremvise et overskud på 1.274' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor NELTEC DENMARK A/S kunne fremvise et underskud på 1.951' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 802' DKK (NELTEC DENMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.119' DKK (NELTEC DENMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.746' DKK (BJARNE CHRISTIAN NIELSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Hans Christian Gørup Hansen.