Lene Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 1978 (46 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 51.752' DKK VESTFYNS ELANLÆG, STRIB ApS (Nu: VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 52.309' DKK VESTFYNS ELANLÆG, STRIB ApS (Nu: VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S) (2023) |
Største gæld: | 25.486' DKK VESTFYNS ELANLÆG, STRIB ApS (Nu: VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos VESTFYNS ELANLÆG, STRIB ApS (Nu: VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S (43 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu meget længe siden i VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S (tidligere VESTFYNS ELANLÆG, STRIB ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lene Jørgensen i 43 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 11. april 2022.
Nu arbejder virksomheden med el-installation. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 51.752' DKK.
Tidslinje (2)
-
VESTFYNS ELANLÆG, STRIB ApS (Nu: VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
VESTFYNS ELANLÆG, STRIB ApS (Nu: VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.1978
Registreringsdato: 24.08.1978
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
24.08.1978 - 11.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Annatea Munch Tranæs.