Verner Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 1978 (46 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S (Direktør) |
Største overskud: | 51.752' DKK VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S (2023) |
Største underskud: | -12.098' DKK VE HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 79.065' DKK VE HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 25.486' DKK VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S (2023) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S (34 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for mange år siden hos VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S (tidligere VESTFYNS ELANLÆG, STRIB ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Verner Jørgensen i 34 år 9 måneder, inden stoppet den 12. juni 2013.
I dag opererer virksomheden indenfor el-installation. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 51.752' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
VE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.1997
Bestyrelsesposter (1)
-
VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.06.2013
Tidslinje (5)
-
VESTFYNS ELANLÆG, STRIB ApS (Nu: VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S)
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2013
Registreringsdato: 12.06.2013 -
VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2013
Registreringsdato: 12.06.2013 -
VE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.02.1997
Registreringsdato: 25.02.1997
Blå bog (fortsat)
Verner har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.02.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.08.1978 - 12.06.2013
Bestyrelsesmedlem
12.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Verner Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 67.551' DKK. Gennem sit holdingselskab VE HOLDING ApS har Verner dermed også andele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Verner Jørgensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor VE HOLDING ApS landede et overskud på 13.323' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor VE HOLDING ApS landede et underskud på 12.098' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 51.752' DKK (VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 67.551' DKK (VE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 52.309' DKK (VESTFYNS EL-ANLÆG. NR. ÅBY A/S).
En af de forbindelser som går igen i Verner' netværk er Michael Guldmann Jørgensen.