Kristian Schlichter
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DACON EUROPE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 286' DKK LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (2020) |
Største underskud: | -176' DKK Schlichter Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 806' DKK LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (2021) |
Største gæld: | 4.334' DKK VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DACON EUROPE A/S (34 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1990 i DACON EUROPE A/S (tidligere VICH 1935 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Kristian Schlichter nu bestreddet i 34 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 70' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schlichter Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
Via Schlichter Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Schlichter Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2017 -
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2017 -
DACON EUROPE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1990
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.09.2017
Registreringsdato: 05.09.2017 -
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2017
Registreringsdato: 05.09.2017 -
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017
Blå bog (fortsat)
Kristian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.06.2010 - 31.08.2017
Reel ejer
30.05.2017 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kristian Schlichter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Schlichter Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 386' DKK. Gennem holdingselskabet Schlichter Holding ApS har Kristian derfor også andele i LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kristian Schlichter, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor LYNETTENS BÅDSERVICE A/S kunne fremvise et overskud på 286' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Schlichter Holding ApS kunne fremvise et underskud på 176' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 70' DKK (VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24' DKK (Schlichter Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 653' DKK (LYNETTENS BÅDSERVICE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 386' DKK (Schlichter Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Klaus Schlichter.