Klaus Schlichter
Karrieren startede hos: | K. Schlichter (Ejer) |
Største overskud: | 286' DKK LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (2020) |
Største underskud: | -105' DKK VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 806' DKK LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (2021) |
Største gæld: | 4.334' DKK VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (2023) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for mange år siden hos K. Schlichter (tidligere LYNETTENS BÅD-SERVICE V/KLAUS SCHLICHTER) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Klaus Schlichter der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Klaus i 41 år 8 måneder, inden stoppet den 31. december 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DACON EUROPE A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DACON EUROPE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1990
Bestyrelsesposter (2)
-
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2017 -
DACON EUROPE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1990
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2017
Registreringsdato: 05.09.2017 -
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.05.2017
Registreringsdato: 30.05.2017
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
30.06.2010 - 31.08.2017
Bestyrelsesmedlem
05.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.04.1970 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S) landede et overskud på 150' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S) landede et underskud på 105' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 70' DKK (VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23' DKK (LYNETTENS BÅDSERVICE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 653' DKK (LYNETTENS BÅDSERVICE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 565' DKK (VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Kristian Schlichter.