Lise Schlichter
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DACON EUROPE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 286' DKK LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (2020) |
Største underskud: | -105' DKK VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 806' DKK LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (2021) |
Største gæld: | 4.334' DKK VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos LYNETTENS BÅDSERVICE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DACON EUROPE A/S (34 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1990 i DACON EUROPE A/S (tidligere VICH 1935 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Lise Schlichter nu besiddet i 34 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 70' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2017 -
DACON EUROPE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1990
Tidslinje (4)
-
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2017
Registreringsdato: 05.09.2017 -
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
LYNETTENS BÅDSERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010
Blå bog (fortsat)
Lise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2010 - 31.08.2017
Bestyrelsesmedlem
05.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lise Schlichter har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i LYNETTENS BÅDSERVICE A/S der præsenterede et overskud på 286' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S) der præsenterede et underskud på 105' DKK.
Lise har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 9 måneder fra 1990 til i dag hos DACON EUROPE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 70' DKK (VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23' DKK (LYNETTENS BÅDSERVICE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 653' DKK (LYNETTENS BÅDSERVICE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 565' DKK (VICH 1935 ApS (Nu: DACON EUROPE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er Kristian Schlichter.