Leo Villum Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 1993 (31 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKJERN MASKINCENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.116' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2016-17) |
Største underskud: | -704' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 3.612' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 8.679' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LUNDE MASKINCENTER A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LUNDE MASKINCENTER A/S (24 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1993 i SKJERN MASKINCENTER A/S som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Leo Villum Pedersen i 16 år, inden stoppet d. 15. juni 2009.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PEDERSENS AGRO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LUNDE MASKINCENTER A/S
Via PEDERSENS AGRO ApS
Direktørposter (2)
-
LUNDE MASKINCENTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2011 -
PEDERSENS AGRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
LUNDE MASKINCENTER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 28.03.2011
Registreringsdato: 28.03.2011 -
PEDERSENS AGRO ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2009
Registreringsdato: 16.06.2009 -
SKJERN MASKINCENTER A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.06.2009
Registreringsdato: 15.06.2009
Blå bog (fortsat)
Leo har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.06.2009 - Stadig aktiv
Ejer
16.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.06.1993 - 15.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.1999 - Stadig aktiv
Direktør
21.08.2003 - 28.03.2008
Direktør
28.03.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55,56%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor LUNDE MASKINCENTER A/S fremviste et overskud på 1.116' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor LUNDE MASKINCENTER A/S fremviste et underskud på 704' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 252' DKK (LUNDE MASKINCENTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.612' DKK (LUNDE MASKINCENTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.277' DKK (PEDERSENS AGRO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leo' netværk er Kjeld Marius Jensen.