Kjeld Marius Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJELD MARIUS JENSEN (Stifter) |
Største overskud: | 1.116' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2016-17) |
Største underskud: | -704' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 4.387' DKK KJ HOLDING SKJERN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.679' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LUNDE MASKINCENTER A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJELD MARIUS JENSEN (40 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1984 hos KJELD MARIUS JENSEN i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Kjeld Marius Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Kjeld nu besiddet i 40 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KJELD MARIUS JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KJ HOLDING SKJERN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LUNDE MASKINCENTER A/S
Via KJ HOLDING SKJERN ApS
Direktørposter (1)
-
KJ HOLDING SKJERN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
LUNDE MASKINCENTER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.12.1999
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
KJ HOLDING SKJERN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2009
Registreringsdato: 16.06.2009 -
KJ HOLDING SKJERN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2009
Registreringsdato: 15.06.2009 -
SKJERN MASKINCENTER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2009
Registreringsdato: 15.06.2009
Blå bog (fortsat)
Kjeld har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.06.2009 - Stadig aktiv
Ejer
16.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.12.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 44,44% -
Stifter og Ejer
27.03.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
14.06.1993 - 28.03.2008
Bestyrelsesmedlem
28.03.2008 - 15.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor KJ HOLDING SKJERN ApS landede et overskud på 658' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor KJ HOLDING SKJERN ApS landede et underskud på 319' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 658' DKK (KJ HOLDING SKJERN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.387' DKK (KJ HOLDING SKJERN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.612' DKK (LUNDE MASKINCENTER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kjeld' netværk er Leo Villum Pedersen.