René Rydhof Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1976 (48 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.R. SHIPPING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.997' DKK RYDHOF HOLDING A/S (2013-14) |
Største underskud: | -2.740' DKK RYDHOF HOLDING A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 37.775' DKK RYDHOF HOLDING A/S (2013-14) |
Største gæld: | 20.721' DKK DAN-EQUIP A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DAN-EQUIP A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TAURUSVEJ 18 ESBJERG ApS (33 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for længe siden i P.R. SHIPPING A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde René Rydhof Hansen i 32 år 6 måneder, inden stoppet d. 30. januar 2009.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor speditører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RYDHOF HOLDING A/S
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DAN-EQUIP A/S
Via RYDHOF HOLDING A/S -
Dan-Equip Property ApS
Via RYDHOF HOLDING A/S
Repræsentant (1)
-
Aarhus Kampsport
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.09.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
DAN-EQUIP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.1996 -
RYDHOF HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Aarhus Kampsport
Tilknyttet som repræsentantDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022 -
ANSGAR MISSIONSHOTELLET, ESBJERG ApS (Nu: TAURUSVEJ 18 ESBJERG ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2012
Registreringsdato: 22.10.2012 -
P.R. SHIPPING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2009
Registreringsdato: 30.01.2009
Blå bog (fortsat)
René har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
29.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
02.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
04.12.1996 - Stadig aktiv
Ejer
02.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via RYDHOF HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1979 - 22.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1976 - 30.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
René Rydhof Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i RYDHOF HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 2.997' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i RYDHOF HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 2.740' DKK.
René har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 3 måneder fra 1979 til 2012 hos TAURUSVEJ 18 ESBJERG ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.426' DKK (RYDHOF HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 25.599' DKK (RYDHOF HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.028' DKK (DAN-EQUIP A/S).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Emil Peter Rydhof Hansen.