Emil Peter Rydhof Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1976 (48 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.R. SHIPPING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 11.751' DKK HANDELSFIRMA JØRN BOLDING A/S (Nu: JØRN BOLDING A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -2.740' DKK RYDHOF HOLDING A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 37.970' DKK HANDELSFIRMA JØRN BOLDING A/S (Nu: JØRN BOLDING A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 60.570' DKK KRANSELSKABET AF 28.11.2002 A/S (Nu: PALFINGER DANMARK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TAURUSVEJ 18 ESBJERG ApS (33 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede for flere år siden ved P.R. SHIPPING A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Emil Peter Rydhof Hansen i 23 år 3 måneder, før stoppet den 14. oktober 1999.
Dengang var virksomhedens branche indenfor speditører. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RYDHOF HOLDING A/S
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DAN-EQUIP A/S
Via RYDHOF HOLDING A/S -
Dan-Equip Property ApS
Via RYDHOF HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
Dan-Equip Property ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2023 -
RYDHOF HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.1998
Bestyrelsesposter (2)
-
DAN-EQUIP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.1996 -
RYDHOF HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.1998
Tidslinje (39)
-
Dan-Equip Property ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
Dan-Equip Property ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
Dan-Equip Property ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023
Blå bog (fortsat)
Emil har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
02.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 79% -
Bestyrelsesmedlem
04.12.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
16.06.2023 - 29.06.2023
Reel ejer
16.06.2023 - Stadig aktiv
Direktør
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
26.09.2008 - 23.03.2023
Ejerandel: 40% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.1979 - 22.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Emil Peter Rydhof Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RYDHOF HOLDING A/S (ejer lige nu 79%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 25.599' DKK. Gennem holdingselskabet RYDHOF HOLDING A/S har Emil derfor også andele i DAN-EQUIP A/S (50-66.65%) og Dan-Equip Property ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Emil Peter Rydhof Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Emil Peter Rydhof Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved RYDHOF HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 2.997' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved RYDHOF HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 2.740' DKK.
Emil har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 3 måneder fra 1979 til 2012 hos TAURUSVEJ 18 ESBJERG ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 6.518' DKK (HANDELSFIRMA JØRN BOLDING A/S (Nu: JØRN BOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 417' DKK (KRANSELSKABET AF 28.11.2002 A/S (Nu: PALFINGER DANMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 37.970' DKK (HANDELSFIRMA JØRN BOLDING A/S (Nu: JØRN BOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 97' DKK (PR STEVEDORING ApS (Nu: MICHAEL WEDE HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Emil' netværk er René Rydhof Hansen.