Inge Tyrrestrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1988 (36 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIKI INVEST III ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.325' DKK METALLI A/S (2021) |
Største underskud: | -307' DKK IST Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 42.288' DKK IST HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 22.258' DKK IST HOLDING ApS (2015) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos METALLI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af R HANSEN FINANS ApS (34 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1988 hos KIKI INVEST III ApS (tidligere KGR NR. 4 ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Inge Tyrrestrup i 7 år 10 måneder, før stoppet d. 25. maj 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. december 1996.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
R HANSEN FINANS ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
IST Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Nyholm Holding ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
METALLI A/S
Via Nyholm Holding ApS
Direktørposter (2)
-
IST Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2019 -
Nyholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
METALLI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.07.2015
Tidslinje (22)
-
Nyholm Holding ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.09.2019
Registreringsdato: 13.09.2019 -
IST HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2019
Registreringsdato: 12.09.2019 -
Nyholm Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2019
Registreringsdato: 12.09.2019
Blå bog (fortsat)
Inge har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
17.08.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
12.09.2019 - 12.09.2019
Direktør
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejer
13.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
14.09.2000 - 12.09.2019
Reel ejer
05.10.2017 - 12.09.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.10.2012 - 19.07.2015
Bestyrelsesmedlem
20.07.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2017 - 11.09.2019
Reel ejer
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5%
Inge Tyrrestrup er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• R HANSEN FINANS ApS (ejer pt. 25%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 772' DKK.
• IST Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 772' DKK.
• Nyholm Holding ApS (ejer pt. 5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 772' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Inge Tyrrestrup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Nyholm Holding ApS kunne fremvise et overskud på 5.562' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor IST Holding ApS kunne fremvise et underskud på 307' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.774' DKK (METALLI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.505' DKK (IST Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 772' DKK (R HANSEN FINANS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Inge' netværk er Søren Tyrrestrup.