Søren Tyrrestrup
Erhvervsaktiv siden: | 17. aug. 1990 (34 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | R HANSEN FINANS ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 7.325' DKK METALLI A/S (2021) |
Største underskud: | -307' DKK IST Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 42.288' DKK IST HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 22.258' DKK IST HOLDING ApS (2015) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos METALLI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af R HANSEN FINANS ApS (34 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1990 i R HANSEN FINANS ApS i hvervet som Ejer og Direktør. Søren Tyrrestrup købte sig ind i virksomheden den 17. august 1990 og fik en ejerandel på 25%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Søren af: Helle Roenberg Hansen, Jørn Hansen og Inge Tyrrestrup. Hvervet som Ejer og Direktør har Søren nu besiddet i 34 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 34 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 140' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
R HANSEN FINANS ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
IST Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Nyholm Holding ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
METALLI A/S
Via Nyholm Holding ApS
Direktørposter (3)
-
IST Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2019 -
R HANSEN FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.1998 -
Nyholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
METALLI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2004
Tidslinje (31)
-
METALLI A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
Nyholm Holding ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.09.2019
Registreringsdato: 13.09.2019 -
IST HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2019
Registreringsdato: 12.09.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
17.08.1990 - Stadig aktiv
Direktør
16.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
01.09.2004 - 23.03.2023
Bestyrelsesmedlem
01.09.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2017 - 11.09.2019
Reel ejer
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Ejer
12.09.2019 - 12.09.2019
Direktør
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejer
13.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.09.2000 - 12.09.2019
Reel ejer
05.10.2017 - 12.09.2019
Ejerandel: 50%
Søren Tyrrestrup er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• R HANSEN FINANS ApS (25% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 772' DKK.
• IST Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 772' DKK.
• Nyholm Holding ApS (5% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 772' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Søren Tyrrestrup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor METALLI A/S landede et overskud på 7.325' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor IST Holding ApS landede et underskud på 307' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.774' DKK (METALLI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.505' DKK (IST Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 772' DKK (R HANSEN FINANS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Inge Tyrrestrup.