Robin Goosmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1987 (37 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CONSTRUCTOR HOUSE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.783' DKK ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -1.784' DKK ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 8.689' DKK ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 30.525' DKK ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CONSTRUCTOR HOUSE A/S (17 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1987 i CONSTRUCTOR HOUSE A/S (tidligere ApS KBUS 8 NR. 2420) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Robin Goosmann i 14 år 10 måneder, inden stoppet d. 4. april 2002.
I dag opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 181' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
CONSTRUCTOR HOUSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
GOOSMANN BYG S.M.B.A (Daglig leder)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2014
Registreringsdato: 13.08.2014 -
GOOSMANN BYG S.M.B.A (Daglig leder)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2011
Registreringsdato: 10.11.2011 -
RKL EJENDOMSSERVICE ApS UNDER STIFTELSE (Nu: RKL EJENDOMSSERVICE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.03.2010
Registreringsdato: 03.03.2010
Blå bog (fortsat)
Robin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.11.2011 - 13.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.07.2006 - 03.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.06.2008 - 19.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.12.2000 - 25.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1987 - 04.04.2002
Bestyrelsesmedlem
06.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Robin' netværk er Jan Bjarni Kofoed Larsen.