Jan Bjarni Kofoed Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KBUS 8 NR. 110 (Direktør) |
Største overskud: | 14.783' DKK ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -1.784' DKK ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 8.689' DKK ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 30.525' DKK ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BG MEDIA ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CONSTRUCTOR HOUSE A/S (37 år 4 måneder) |
Det startede i 1982 hos ApS KBUS 8 NR. 110 i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jan Bjarni Kofoed Larsen i 9 år 11 måneder, før stoppet d. 30. november 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. november 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CONSTRUCTOR HOUSE A/S
Ejerandel: 100% -
JKL. Borgen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
JKL. Borgen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2022 -
CONSTRUCTOR HOUSE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
CONSTRUCTOR HOUSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2006
Tidslinje (15)
-
JKL. Borgen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2022
Registreringsdato: 05.09.2022 -
JKL. Borgen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.09.2022
Registreringsdato: 05.09.2022 -
BG MEDIA ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.02.2015
Registreringsdato: 19.02.2015
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.11.2011 - 19.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1987 - 13.11.2002
Reel ejer
01.06.1987 - Stadig aktiv
Direktør
04.04.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.12.2006 - Stadig aktiv
Ejer
29.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.12.1982 - 30.11.1992
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.12.1982 - 30.05.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Bjarni Kofoed Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JKL. Borgen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Gennem holdingselskabet JKL. Borgen Holding ApS har Jan derfor også andele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Jan Bjarni Kofoed Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) kunne fremvise et overskud på 14.783' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S) kunne fremvise et underskud på 1.784' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 181' DKK (ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.586' DKK (ApS KBUS 8 NR. 2420 (Nu: CONSTRUCTOR HOUSE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 0' DKK (JKL. Borgen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Robin Goosmann.