Karl Erik Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1980 (44 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | GALAX VÆRKTØJ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.027' DKK GALAX VÆRKTØJ A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 15.489' DKK KEC SILKEBORG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 9.259' DKK GALAX VÆRKTØJ A/S (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos GALAX VÆRKTØJ A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GALAX VÆRKTØJ A/S (44 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1980 hos GALAX VÆRKTØJ A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Karl Erik Christensen nu bestreddet i 44 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af håndværktøj. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 4.027' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KEC SILKEBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GALAX VÆRKTØJ A/S
Via KEC SILKEBORG HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KEC SILKEBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2005 -
GALAX VÆRKTØJ A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2000
Repræsentant (1)
-
Knudlund Erhverv Silkeborg Syd
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
GALAX VÆRKTØJ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.1980
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Knudlund Erhverv Silkeborg Syd
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
KEC SILKEBORG HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.09.2005
Registreringsdato: 20.09.2005 -
GALAX HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2005
Registreringsdato: 20.09.2005
Blå bog (fortsat)
Karl har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
20.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1980 - Stadig aktiv
Direktør
05.09.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.04.2005 - 20.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.1997 - 29.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Karl Erik Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KEC SILKEBORG HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.489' DKK. Gennem holdingselskabet KEC SILKEBORG HOLDING ApS har Karl derfor også andele i GALAX VÆRKTØJ A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Karl Erik Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GALAX VÆRKTØJ A/S kunne fremvise et overskud på 4.027' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.027' DKK (GALAX VÆRKTØJ A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.489' DKK (KEC SILKEBORG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.366' DKK (GALAX VÆRKTØJ A/S).
En af de forbindelser som går igen i Karl' netværk er Lilly Hjortsberg Christensen.