Lilly Hjortsberg Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | GALAX PRODUCTION ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.027' DKK GALAX VÆRKTØJ A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.366' DKK GALAX VÆRKTØJ A/S (2023) |
Største gæld: | 9.259' DKK GALAX VÆRKTØJ A/S (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos GALAX VÆRKTØJ A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Galax Trading v/Lilly Christensen (23 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1997 i GALAX PRODUCTION ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lilly Hjortsberg Christensen i 7 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 29. april 2005.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af håndværktøj. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. april 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Galax Trading v/Lilly Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
GALAX VÆRKTØJ A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.08.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
GALAX VÆRKTØJ A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2012
Registreringsdato: 31.08.2012 -
GALAX PRODUCTION ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2005
Registreringsdato: 29.04.2005 -
Galax Trading v/Lilly Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2001
Registreringsdato: 01.01.2001
Blå bog (fortsat)
Lilly har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.06.1997 - 29.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Lilly Hjortsberg Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i GALAX VÆRKTØJ A/S der præsenterede et overskud på 4.027' DKK.
Lilly har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år fra 2012 til i dag hos GALAX VÆRKTØJ A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lilly' netværk er Karl Erik Christensen.