Mogens Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOONSPOON SALOON ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 839' DKK mbh Derma Supply ApS (2023) |
Største underskud: | -20' DKK MOONSPOON SALOON ApS (2014) |
Største egenkapital: | 1.128' DKK mbh Derma Supply ApS (2020) |
Største gæld: | 1.039' DKK mbh Derma Supply ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos mbh Derma Supply ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af mbh Derma Supply ApS (3 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2009 ved MOONSPOON SALOON ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mogens Hansen i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 6. juni 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor industriel design og produktdesign. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 20' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 19. april 2017.
Bestyrelsesposter (1)
-
mbh Derma Supply ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
mbh Derma Supply ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
MOONSPOON SALOON ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2012
Registreringsdato: 06.06.2012 -
MOONSPOON SALOON ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2009
Registreringsdato: 20.02.2009
Blå bog (fortsat)
Mogens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2009 - 06.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved mbh Derma Supply ApS der præsenterede et overskud på 839' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2020 til i dag hos mbh Derma Supply ApS.
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Mette Bang Hansen.