Mette Bang Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2011 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MBH Derma Supply v/Mette Bang Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 981' DKK MBH-G Holding ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.866' DKK MBH-G Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.039' DKK mbh Derma Supply ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos mbh Derma Supply ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MBH Derma Supply v/Mette Bang Hansen (6 år) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2011 i MBH Derma Supply v/Mette Bang Hansen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mette Bang Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mette i 6 år, før fratrædelsen d. 31. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen skønheds- og hudpleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MBH-G Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
mbh Derma Supply ApS
Via MBH-G Holding ApS
Direktørposter (2)
-
MBH-G Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2020 -
mbh Derma Supply ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
mbh Derma Supply ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2020
Tidslinje (10)
-
mbh Derma Supply ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
mbh Derma Supply ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
mbh Derma Supply ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.12.2020
Registreringsdato: 03.12.2020
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.05.2017 - 30.10.2020
Direktør og Reel ejer
11.05.2017 - 03.12.2020
Reel ejer
04.12.2020 - 31.12.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
04.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.12.2011 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mette Bang Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MBH-G Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.866' DKK. Igennem holdingselskabet MBH-G Holding ApS har Mette derfor også ejerandele i mbh Derma Supply ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mette Bang Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MBH-G Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 981' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 981' DKK (MBH-G Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.866' DKK (MBH-G Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 825' DKK (mbh Derma Supply ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Erik Bang Hansen.