Axel Wehl
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 1991 (33 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVENDS FORNIKLING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 218' DKK SVENDS FORNIKLING A/S (2015-16) |
Største underskud: | -193' DKK SVENDS FORNIKLING A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 1.100' DKK SVENDS FORNIKLING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 3.815' DKK SVENDS FORNIKLING A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SVENDS FORNIKLING A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af SVENDS FORNIKLING A/S (15 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1991 i SVENDS FORNIKLING A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Axel Wehl i 15 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 29. januar 2007.
I dag arbejder virksomheden med overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 213' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SVENDS FORNIKLING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
SVENDS FORNIKLING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2011
Registreringsdato: 20.11.2011 -
SVENDS FORNIKLING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2009
Registreringsdato: 01.01.2009 -
SVENDS FORNIKLING A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2007
Registreringsdato: 29.01.2007
Blå bog (fortsat)
Axel Wehl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i SVENDS FORNIKLING A/S der præsenterede et overskud på 218' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i SVENDS FORNIKLING A/S der præsenterede et underskud på 193' DKK.
Axel har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 10 måneder fra 2011 til i dag hos SVENDS FORNIKLING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Axel' netværk er Poul Wehl.