SVENDS FORNIKLING A/S
CVR: 15116781 A/S Stiftet 27.05.1991 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
SVENDS FORNIKLING A/S
-
CVR-nummer15116781
-
Kontakt
-
Registreret kapital500.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive industri og handel
-
Antal ansatte1 Medarbejder (0,47 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Poul Wehl
Ejerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Poul Wehl
Ejerandel: 100%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 06-01-91 til 30-06-92Regnskabsår: 01.07 til 30.06
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (20)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 09.12.2014Dato: 09.12.2014Registreringsdato: 08.12.2016Ændrede tegningsregel Se tidslinje (20)
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med en direktørDato: 26.09.1996Registreringsdato: 10.02.2015
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?