Anita Lulu Fagerlund
Erhvervsaktiv siden: | 21. okt. 1977 (46 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | OTTO FAGERLUND & CO. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OTTO FAGERLUND & CO. A/S (36 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu mange år siden hos OTTO FAGERLUND & CO. A/S (tidligere OTTO FAGERLUND OG JØRGEN JENSEN ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anita Lulu Fagerlund i 36 år 4 måneder, før stoppet d. 12. marts 2014.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af kontor- og butiksmøbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fagerlund Stålmontage I/S v/Morten C. Fagerlund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejendommen Nyvangsvej 8 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (4)
-
Ejendommen Nyvangsvej 8 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.10.2017
Registreringsdato: 10.10.2017 -
FAGERLUND`S STÅLMONTAGEI/S V/OTTO OG MORTEN C. FAGERLUND (Nu: Fagerlund Stålmontage I/S v/Morten C. Fagerlund) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.09.2017
Registreringsdato: 11.09.2017 -
OTTO FAGERLUND OG JØRGEN JENSEN ApS (Nu: OTTO FAGERLUND & CO. A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2014
Registreringsdato: 12.03.2014
Blå bog (fortsat)
Anita har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
06.09.2017 - 10.09.2017
Reel ejer
06.09.2017 - Stadig aktiv
Ejer
11.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.10.1977 - 12.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anita' netværk er Morten Claus Fagerlund.