Morten Claus Fagerlund
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fagerlund Stålmontage I/S v/Morten C. Fagerlund (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fagerlund Stålmontage I/S v/Morten C. Fagerlund (26 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1998 i Fagerlund Stålmontage I/S v/Morten C. Fagerlund (tidligere FAGERLUND`S STÅLMONTAGEI/S V/OTTO OG MORTEN C. FAGERLUND) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Otto Knud Fagerlund at Morten Claus Fagerlund stiftede Fagerlund Stålmontage I/S v/Morten C. Fagerlund den dag i juli 1998. Hvervet som Ejer og Stifter har Morten nu besiddet i 26 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor fremstilling af andre møbler.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fagerlund Stålmontage I/S v/Morten C. Fagerlund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejendommen Nyvangsvej 8 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Ejendommen Nyvangsvej 8 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
OTTO FAGERLUND & CO. A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2014
Registreringsdato: 12.03.2014 -
OTTO FAGERLUND & CO. A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2010
Registreringsdato: 26.02.2010
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.07.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2010 - 12.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Anita Lulu Fagerlund.