Margit Irene Holm Anker Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANKER'S TIVOLI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.918' DKK ANKER'S TIVOLI A/S (2014) |
Største underskud: | -286' DKK AT190175 ApS (2019) |
Største egenkapital: | 4.747' DKK UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS (2022) |
Største gæld: | 5.124' DKK UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AT190175 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS (27 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1989 i ANKER'S TIVOLI A/S (tidligere SLP NR. 10.536 A/S) som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Margit Irene Holm Anker Nielsen i 24 år 7 måneder, inden stoppet d. 26. maj 2014.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen forlystelsesparker o.l.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 119' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ANKER'S TIVOLI A/S
Ejerandel: 100% -
UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Tidslinje (8)
-
ANKER'S TIVOLI A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.08.2022
Registreringsdato: 12.08.2022 -
SLP NR. 10.536 A/S (Nu: ANKER'S TIVOLI A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2014
Registreringsdato: 26.05.2014 -
UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2012
Registreringsdato: 01.07.2012
Blå bog (fortsat)
Margit har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.1989 - 26.05.2014
Ejer
12.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
12.11.1996 - 01.07.2012
Ejer
12.11.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Bestyrelsesmedlem
10.05.1995 - 05.04.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS fremviste et overskud på 381' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 381' DKK (UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.583' DKK (UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.053' DKK (AT190175 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Margit' netværk er Frederik Anker Albin Olsen.