Erling Tranberg Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDERIKSEN & JEPSEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.452' DKK D. FREDERIKSEN & SØN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -279' DKK ERLING MADSEN INVEST ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.540' DKK D. FREDERIKSEN & SØN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 4.716' DKK D. FREDERIKSEN & SØN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos D. FREDERIKSEN & SØN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af FREDERIKSEN & JEPSEN A/S (28 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1985 hos FREDERIKSEN & JEPSEN A/S (tidligere D. FREDERIKSEN & SØN A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Erling Tranberg Madsen i 28 år 5 måneder, før stoppet d. 25. september 2013.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 707' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERLING MADSEN INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ERLING MADSEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
SLP NR. 10.912 A/S (Nu: HENRY NIELSEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2013
Registreringsdato: 10.10.2013 -
D. FREDERIKSEN & SØN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2013
Registreringsdato: 10.10.2013 -
D. FREDERIKSEN & SØN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S)
Fratrådt som direktørDato: 25.09.2013
Registreringsdato: 25.09.2013
Blå bog (fortsat)
Erling har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
21.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1993 - 10.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.04.1985 - 25.09.2013
Bestyrelsesmedlem
21.08.2008 - 10.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2007 - 06.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor D. FREDERIKSEN & SØN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) kunne fremvise et overskud på 502' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ERLING MADSEN INVEST ApS kunne fremvise et underskud på 279' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Helge Frederiksen.