Helge Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1976 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | H F Erhvervsudlejning v/Helge Frederiksen (Ejer) |
Største overskud: | 1.452' DKK D. FREDERIKSEN & SØN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -191' DKK HELGE FREDERIKSEN HOLDING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 3.348' DKK HELGE FREDERIKSEN INVEST ApS (Nu: ARNE FREDERIKSEN INVEST ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 4.716' DKK D. FREDERIKSEN & SØN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos D. FREDERIKSEN & SØN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af H F Erhvervsudlejning v/Helge Frederiksen (45 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos H F Erhvervsudlejning v/Helge Frederiksen (tidligere D FREDERIKSEN & SØN V/H FREDERIKSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Helge Frederiksen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Helge i 45 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2021.
Bestyrelsesposter (1)
-
FREDERIKSEN & JEPSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.04.1985
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
HELGE FREDERIKSEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
HELGE FREDERIKSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
D FREDERIKSEN & SØN V/H FREDERIKSEN (Nu: H F Erhvervsudlejning v/Helge Frederiksen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Helge har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
18.05.1999 - 26.03.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1976 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.03.2006 - 21.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor HELGE FREDERIKSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 408' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor HELGE FREDERIKSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 191' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helge' netværk er Kjeld Jensen.