Henning Risom Mathiasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1981 (43 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FUN SPORT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.527' DKK INTERSURF A/S (2021) |
Største underskud: | -1.924' DKK FUN SPORT EJENDOM ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 14.849' DKK HENNING MATHIASEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 28.892' DKK INTERSURF A/S (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos INTERSURF A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af FUN SPORT ApS (25 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1981 i FUN SPORT ApS (tidligere X.Z.T. - 52 ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Henning Risom Mathiasen i 25 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 27. november 2006.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor sportsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. november 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENNING MATHIASEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FUN SPORT EJENDOM ApS
Via HENNING MATHIASEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HENNING MATHIASEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2007 -
FUN SPORT EJENDOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
FUN SPORT VEJLE ApS (Nu: FUN SPORT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
FUN SPORT ApS (Nu: FUN SPORT INVEST ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.11.2016
Registreringsdato: 07.11.2016 -
FUN SPORT ApS (Nu: FUN SPORT INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.11.2016
Registreringsdato: 07.11.2016
Blå bog (fortsat)
Henning har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
25.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.11.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Direktør
23.06.2008 - 30.06.2022
Reel ejer
23.08.2008 - 31.03.2020
Reel ejer
01.04.2020 - 23.04.2020
Reel ejer
24.04.2020 - 24.10.2022
Ejerandel: 45% -
Ejer og Direktør
27.11.2006 - 07.11.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.11.2005 - 25.04.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Risom Mathiasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENNING MATHIASEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.849' DKK. Igennem holdingselskabet HENNING MATHIASEN HOLDING ApS har Henning derfor også ejerandele i FUN SPORT EJENDOM ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henning Risom Mathiasen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor FUN SPORT EJENDOM ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.050' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor FUN SPORT EJENDOM ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.924' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.446' DKK (FUN SPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.562' DKK (INTERSURF A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 3.903' DKK (FUN SPORT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Martin Lindberg Sørensen.