Martin Lindberg Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARTIN LINDBERG SØRENSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.050' DKK FUN SPORT EJENDOM ApS (2017-18) |
Største underskud: | -1.924' DKK FUN SPORT EJENDOM ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 6.822' DKK FUN SPORT EJENDOM ApS (2021-22) |
Største gæld: | 6.671' DKK FUN SPORT ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos FUN SPORT ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARTIN LINDBERG SØRENSEN HOLDING ApS (16 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2008 i MARTIN LINDBERG SØRENSEN HOLDING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Lindberg Sørensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Martin nu bestreddet i 16 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023-24 kunne vise et overskud på 958' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARTIN LINDBERG SØRENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FUN SPORT EJENDOM ApS
Via MARTIN LINDBERG SØRENSEN HOLDING ApS -
FUN SPORT ApS
Via MARTIN LINDBERG SØRENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MARTIN LINDBERG SØRENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2008 -
FUN SPORT EJENDOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
FUN SPORT EJENDOM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2016
Registreringsdato: 30.11.2016 -
FUN SPORT VEJLE ApS (Nu: FUN SPORT ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.06.2008
Registreringsdato: 23.06.2008 -
MARTIN LINDBERG SØRENSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.06.2008
Registreringsdato: 18.06.2008
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.11.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via MARTIN LINDBERG SØRENSEN HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.08.2008 - 31.03.2020
Reel ejer
01.04.2020 - 23.04.2020
Reel ejer
24.04.2020 - 23.10.2022
Reel ejer
24.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor FUN SPORT EJENDOM ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.050' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.446' DKK (FUN SPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 6.397' DKK (FUN SPORT EJENDOM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 3.903' DKK (FUN SPORT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Michael Paugan.