Merete Dobusz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONSULENTKOMPAGNIET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 206' DKK KONSULENTKOMPAGNIET ApS (2020) |
Største underskud: | -19' DKK KONSULENTKOMPAGNIET ApS (2022) |
Største egenkapital: | 63' DKK KONSULENTKOMPAGNIET ApS (2023) |
Største gæld: | 892' DKK KONSULENTKOMPAGNIET ApS (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos KONSULENTKOMPAGNIET ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KONSULENTKOMPAGNIET ApS (20 år 9 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1989 hos KONSULENTKOMPAGNIET ApS (tidligere ADR NR. 1379 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Merete Dobusz i 20 år 9 måneder, inden stoppet den 23. april 2010.
Nu opererer virksomheden indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 42' DKK.
Direktørposter (1)
-
KONSULENTKOMPAGNIET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2010
Tidslinje (3)
-
KONSULENTKOMPAGNIET ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.04.2010
Registreringsdato: 23.04.2010 -
ADR NR. 1379 ApS (Nu: KONSULENTKOMPAGNIET ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2010
Registreringsdato: 23.04.2010 -
ADR NR. 1379 ApS (Nu: KONSULENTKOMPAGNIET ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.1989
Registreringsdato: 01.07.1989
Blå bog (fortsat)
Merete har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1989 - 23.04.2010
Direktør
23.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Merete' netværk er Claus Bech-Nielsen.