Jannik Bjørn Dobusz
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | Net-arkivet I/S (Ejer) |
Største overskud: | 206' DKK KONSULENTKOMPAGNIET ApS (2020) |
Største underskud: | -213' DKK Body Treatment IVS (2016) |
Største egenkapital: | 63' DKK KONSULENTKOMPAGNIET ApS (2023) |
Største gæld: | 892' DKK KONSULENTKOMPAGNIET ApS (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos KONSULENTKOMPAGNIET ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af KONSULENTKOMPAGNIET ApS (10 år 3 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2010 ved Net-arkivet I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kristoffer Køster at Jannik Bjørn Dobusz stiftede Net-arkivet I/S den dag i september 2010. Rollen som Ejer og Stifter havde Jannik i 6 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KONSULENTKOMPAGNIET ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Dobusz
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
KONSULENTKOMPAGNIET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2014
Repræsentant (1)
-
Foreningen UngTrivsel
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.02.2023
Tidslinje (22)
-
Foreningen Den Boligsociale Fond (Nu: Foreningen UngTrivsel)
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023 -
Body Treatment IVS
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
NJ Nordic IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2021
Registreringsdato: 23.11.2021
Blå bog (fortsat)
Jannik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
21.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
30.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Direktør
01.01.2016 - 26.01.2022
Ejer
04.01.2016 - 26.01.2016
Ejer
27.01.2016 - 22.02.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.11.2017 - 23.11.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor KONSULENTKOMPAGNIET ApS fremviste et overskud på 206' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Body Treatment IVS fremviste et underskud på 213' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 42' DKK (KONSULENTKOMPAGNIET ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (Låsealliancen & co IVS (Nu: Låsealliancen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 63' DKK (KONSULENTKOMPAGNIET ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -51' DKK (Låsealliancen & co IVS (Nu: Låsealliancen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jannik' netværk er Bjørn Anders Christensen.